Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 fjernes Navne: TANNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Stiftere: Christian Walther Øyrabø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 fjernes Direktion: Christian Walther Øyrabø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dambakken 55, 1. TH., 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 fjernes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-27 tilføjes Vedtægter: 2001-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1995-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dambakken 55, 1. TH., 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-06 tilføjes Direktion: Christian Walther Øyrabø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-06 tilføjes Navne: TANNER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Stiftere: Christian Walther Øyrabø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)