Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nørregaard Rasmussen | 12.08.2010 | 01.07.2010 | direktion |
Lars Jakob Nielsen | 01.07.2010 | 17.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nørregaard Rasmussen | 12.08.2010 | 17.01.2020 | formand |
Lars Jakob Nielsen | 01.07.2010 | 17.01.2020 | bestyrelse |
Stig Nørregård Rasmussen | 28.05.2008 | 17.01.2020 | bestyrelse |
Arne Nørregaard Rasmussen | 28.05.2008 | 29.04.2011 | bestyrelse |
Mads Henrik Dall | 06.06.2006 | 28.05.2008 | formand |
Yrsa Zenia Nørregaard Rasmussen | 24.12.1994 | 10.05.1999 | bestyrelse |