Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 314, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Bestyrelse: Jonna Langeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Niels Langeland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Navne: NIELS LANGELAND ENTREPRISE A/S UNDER KONKURS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-16 tilføjes Navne: NIELS LANGELAND ENTREPRISE A/S UNDER KONKURS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-15 fjernes Navne: NIELS LANGELAND ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Vedtægter: 1992-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-20 fjernes Revisor: RN. AF 5. OKTOBER 1987 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 314, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-30 tilføjes Bestyrelse: Jonna Langeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Direktion: Niels Langeland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-30 tilføjes Navne: NIELS LANGELAND ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-30 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Revisor: RN. AF 5. OKTOBER 1987 A/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)