Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Christiansen | 01.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Christiansen | 01.01.2003 | 01.01.2023 | direktør |
Jette Marianne Schmidt-Madsen | 01.01.1995 | 01.01.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Christiansen | 01.01.2003 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christiansen | 26.07.2002 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jette Marianne Schmidt-Madsen | 01.07.2000 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Torben Alex Janns | 01.01.1995 | 26.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Keld Rud Jensen | 01.01.1995 | 01.07.2000 | bestyrelsesmedlem |