Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2007-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilstedvej 21, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 fjernes Navne: EFFER DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 fjernes Bestyrelse: Nicola Monti (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-25 fjernes Direktion: Nicola Monti (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-09 fjernes Bestyrelse: Finn Kragh Lekbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-10 tilføjes Direktion: Nicola Monti (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Direktion: Jens Woller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Navne: EFFER DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-11 fjernes Navne: EFFER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Vedtægter: 2004-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@effer.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@effer.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-20 fjernes Direktion: Peter Jørgen Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 tilføjes Navne: EFFER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-10 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1933 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-27 tilføjes Bestyrelse: Finn Kragh Lekbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 tilføjes Direktion: Peter Jørgen Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilstedvej 21, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1933 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)