Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-17 fjernes Navne: TRANS FOCUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 fjernes Bestyrelse: Claus Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 fjernes Direktion: Christian Peter Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Vedtægter: 1998-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 fjernes Bestyrelse: Ole Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-13 tilføjes Navne: TRANS FOCUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-12 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1686 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-11 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1686 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-10 fjernes Navne: NISSEN & PETERSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-10 tilføjes Bestyrelse: Ole Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Direktion: Christian Peter Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Navne: NISSEN & PETERSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)