Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Carl-Ole Holbøll (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-23 fjernes Direktion: Ole Holbøll (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: C. HOLBØLL ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: C. HOLBØLL & SØNNER ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carl-Ole Holbøll (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Legale ejere: C. HOLBØLL & SØNNER ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2012-11-16 tilføjes Direktion: Ole Holbøll (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2012-11-16 fjernes Direktion: Carl Knud Holbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2007-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve entreprenørarbejde af enhver art, herunder med jordbundsprøver og laboratorievirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Vedtægter: 1995-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-28 tilføjes Direktion: Carl Knud Holbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-28 tilføjes Navne: SYDSJÆLLANDS ENTREPRENØR LABORATORIUM ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1995-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-03-28 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Stiftere: Ole Holbøll, Carl Knud Holbøll, C. HOLBØLL & SØNNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)