Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansvej 77, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-30 fjernes Direktion: Jens Robert Bæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-30 fjernes Navne: J. R. BÆK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Stiftere: HR-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-26 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Chokolade- og konfektureforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-24 fjernes Revisor: KH 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansvej 77, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansvej 77, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kiosk virksomhed og virksomhed i forbindelse med fritidsaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Vedtægter: 1999-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-24 tilføjes Navne: J. R. BÆK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-23 fjernes Navne: TIFFANY & TOMATO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-22 fjernes Direktion: Lene Bæk Schmidt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Direktion: Jens Robert Bæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansvej 77, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-02 tilføjes Direktion: Lene Bæk Schmidt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Hovedbranche: Chokolade- og konfektureforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-02 tilføjes Navne: TIFFANY & TOMATO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Revisor: KH 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Stiftere: HR-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)