Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BLACK SWAN Group I/S. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEET INTELLIGENCE IVS. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SmartStrategy ApS. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nova Tegra International ApS. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SmartStrategy ApS. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2022-07-20 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-07-20 fjernes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, rådgivning, management, handel og anden dermed efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lam@strategy.dk (offentliggjort 2013-03-01)
Den 2012-11-30 tilføjes Navne: BLACK SWAN STRATEGY A/S (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2012-11-29 fjernes Navne: A & M STRATEGY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-01-22)
Den 2010-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2005-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-27 tilføjes Bestyrelse: Ulla Benzon Malmmose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Johan Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-03 tilføjes Legale ejere: Lars Malmmose (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2002-09-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Malmmose (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2002-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Viggo Mengel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-26 fjernes Bestyrelse: Ib Agergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiavej 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-25)
Den 2000-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 18, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-19 tilføjes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 1998-11-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 18, 4140 Borup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-15 tilføjes Bestyrelse: Ib Agergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-12-15 tilføjes Direktion: Lars Malmmose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-15 tilføjes Navne: A & M STRATEGY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-12-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Stiftere: Lars Malmmose, Ib Agergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)