Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marie Louise Stensgaard Madsen | 16.02.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Björn Clemming Clemmensen | 26.05.2021 | 16.02.2023 | adm. dir |
Lisbeth Rose | 08.07.2020 | 26.05.2021 | adm. dir |
Jimmie Kert | 11.11.2015 | 08.07.2020 | adm. dir |
Tina Lauersen | 01.07.2011 | 11.11.2015 | adm. dir |
Lisbeth Rose | 25.03.2002 | 30.06.2011 | adm. dir |
Susanne Schannong Lundstrøm | 14.01.1997 | 25.03.2002 | direktør |
Jimmie Kert | 16.12.1994 | 14.01.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Caspar Boelsmand | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Rose | 26.05.2021 | formand |
Jørn Rose | 26.05.2021 | næstformand |
Søren Nicolaj Thielsen | 12.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Rose | 20.08.2020 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Rose | 08.07.2020 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Asger Heine Jensen | 23.05.2019 | 26.05.2021 | formand |
Lisbeth Rose | 07.02.2019 | 07.07.2020 | næstformand |
Anders Terkildsen | 07.02.2019 | 23.05.2019 | formand |
Jan Henrik Værnet | 12.04.2016 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jimmie Kert | 11.11.2015 | 08.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Rose | 11.11.2015 | 06.02.2019 | formand |
Niels Nymark | 23.05.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Rose | 30.08.1999 | 10.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Kongsted Nielsen | 12.12.1998 | 08.02.2016 | næstformand |
Jimmie Kert | 12.12.1998 | 10.11.2015 | formand |
Lars Henrik Kristiansen | 12.12.1998 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Niels Nymark | 12.12.1998 | 30.08.1999 | bestyrelsesmedlem |