Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 26.2.2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Stiftere: FORLAGET RHODOS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: fineart@euroconnect.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-05-09 fjernes Direktion: Niels Blædel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er grafisk produktion af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 tilføjes Navne: PRODUKTIONSSELSKABET AF 26.2.2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-25 fjernes Navne: FINE ART PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 tilføjes Vedtægter: 2001-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fineart@euroconnect.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1995-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 36, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-31 tilføjes Direktion: Niels Blædel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-31 tilføjes Navne: FINE ART PRODUCTIONS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Stiftere: FORLAGET RHODOS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)