Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Valsted Christensen | 28.02.2006 | 28.09.2006 | direktion |
Claus Christian Hansen | 30.12.1999 | 28.02.2006 | direktion |
Bjørn Klausen | 01.02.1999 | 30.12.1999 | direktion |
Søren Wrist | 01.07.1997 | 31.01.1999 | direktion |
Ernst Kaas Wilhjelm | 31.01.1923 | 30.06.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Lau Pedersen | 28.02.2006 | 28.09.2006 | bestyrelse |
Lars Ole Würtz Nielsen | 14.01.2003 | 28.02.2006 | bestyrelse |
Peter Falkenham | 08.03.2000 | 28.09.2006 | bestyrelse |
Hugo Andersen | 30.12.1999 | 10.01.2003 | formand |
Asger Ib Mardahl-Hansen | 30.12.1999 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Karin Merete Mardahl-Hansen | 30.12.1999 | 30.12.1999 | bestyrelse |
Christine Bosse | 30.06.1999 | 28.09.2006 | formand |
Asger Ib Mardahl-Hansen | 30.06.1999 | 30.12.1999 | formand |
Jesper Rasmussen | 23.06.1998 | 01.10.1990 | formand |
Hugo Andersen | 17.04.1997 | 23.06.1998 | formand |
Bjørn Klausen | 29.01.1996 | 17.04.1997 | bestyrelse |
Bent Vestergaard | 31.01.1923 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Alf Duch-Pedersen | 31.01.1923 | 17.04.1997 | formand |
Michael Pram Rasmussen | 31.01.1923 | 31.10.1995 | bestyrelse |
Mogens Jørgensen | 31.01.1923 | 11.07.1995 | bestyrelse |
Erik Bonnerup | 31.01.1923 | 11.07.1995 | bestyrelse |
Hans Ejvind Hansen | 31.01.1923 | 11.07.1995 | bestyrelse |
Holger Foged | 31.01.1923 | 11.07.1995 | formand |
Fritz Busch | 31.01.1923 | 15.01.1995 | formand |
Michael Pram Rasmussen | 31.01.1923 | 12.10.1994 | bestyrelse |
Steen Hemmingsen | 31.01.1923 | 14.06.1993 | bestyrelse |
Jens Erik Jepsen Christensen | 31.01.1923 | 06.09.1991 | bestyrelse |
Jørgen Edvard Søltoft | 31.01.1923 | 25.05.1990 | bestyrelse |
Claus Gordon Nielsen | 31.01.1923 | 25.05.1990 | bestyrelse |
Ernst Kaas Wilhjelm | 31.01.1923 | 05.05.1989 | bestyrelse |
Niels Holst Laursen | 31.01.1923 | 05.05.1989 | bestyrelse |