Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Brandt Kruhøffer | 30.10.1998 | 06.02.2007 | direktion |
Palle Ahle | 14.08.1998 | 30.10.1998 | direktion |
Jens Jørgen Pedersen | 09.08.1995 | 14.08.1998 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1995 | 09.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Larsen | 11.04.2005 | 06.02.2007 | bestyrelse |
Keld Ottosen | 11.04.2005 | 06.02.2007 | bestyrelse |
Roald Ravn Rasmussen | 11.04.2005 | 06.02.2007 | bestyrelse |
Bo Vinther Jørgensen | 11.04.2005 | 06.02.2007 | formand |
Steen Bach Nielsen | 11.04.2005 | 06.02.2007 | næstformand |
Bo Friis Sørensen | 14.03.2002 | 11.04.2005 | bestyrelse |
Jytte Dalgaard Mikkelsen | 14.08.1998 | 11.04.2005 | bestyrelse |
Kim Mortensen | 14.08.1998 | 14.03.2002 | bestyrelse |
Jørgen Thyde | 09.08.1995 | 06.02.2007 | bestyrelse |
Jørgen Ejlskov | 09.08.1995 | 06.02.2007 | bestyrelse |
Ulrich Skytte | 09.08.1995 | 11.04.2005 | næstformand |
Karsten Schultz | 09.08.1995 | 14.03.2002 | bestyrelse |
Karsten Jørgensen | 09.08.1995 | 14.08.1998 | bestyrelse |
Søren Kjærsgaard Grønbæk | 09.08.1995 | 14.08.1998 | næstformand |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1995 | 09.08.1995 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.01.1995 | 09.08.1995 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.01.1995 | 09.08.1995 | bestyrelse |