Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårvænget 23, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 fjernes Navne: MARCSAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Stiftere: Marc Simring, Birger Saltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Direktion: Birger Saltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvænget 23, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-02 tilføjes Direktion: Birger Saltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb og salg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-02 tilføjes Navne: MARCSAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Stiftere: Marc Simring, Birger Saltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Vedtægter: 1995-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)