Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-10-05 fjernes Navne: GIVE TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Givevej 6, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Direktion: Jørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Stiftere: TOFTHØJ ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-22 fjernes Revisor: Steen Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 fjernes Direktion: Jan Michael Bredgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-17 tilføjes Direktion: Jan Michael Bredgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Givevej 6, 7323 Give (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Direktion: Jørn Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Navne: GIVE TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Revisor: Steen Quorning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Stiftere: TOFTHØJ ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Vedtægter: 1994-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)