Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af: En direktør og bestyrelsesformanden i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-03 tilføjes Vedtægter: 2024-09-03 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Bestyrelse: Ragn Toghøj Gaihede (næstformand) (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-09 fjernes Bestyrelse: Ragn Toghøj Gaihede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-01-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Frank Solander Krøis (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Bestyrelse: Torben Ballegaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Frank Solander Krøis (næstformand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-20 tilføjes Reelle ejere: Ragn Toghøj Gaihede (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Ragn Toghøj Gaihede (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-08-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Frank Solander Krøis (næstformand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-08-22 fjernes Bestyrelse: Ragn Toghøj Gaihede (næstformand) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Sven Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-29 fjernes Legale ejere: T.P. HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-28 fjernes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-29 fjernes Reelle ejere: Torben Petersen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: BODIL JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-11 tilføjes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-03-10 fjernes Bestyrelse: Ole Jakobsen (formand) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Henrik Thestrup Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Søren Kofoed Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Okkels (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Niels Møller Schlie (direktør) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-10-30 tilføjes Reelle ejere: Ragn Toghøj Gaihede, Bodil Borup Jakobsen, Ragn Toghøj Gaihede (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-10-29 fjernes Reelle ejere: Ragn Toghøj Gaihede, Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-07 tilføjes Reelle ejere: Ragn Toghøj Gaihede, Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-06 fjernes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen, Ragn Toghøj Gaihede (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-10-06 fjernes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 tilføjes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-11-02 tilføjes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen, Ragn Toghøj Gaihede (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sven Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-07 tilføjes Navne: Axlab A/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-06 fjernes Navne: AX-LAB A/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: axlab@axlab.dk (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: ax-lab@ax-lab.dk (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-23 tilføjes Bestyrelse: Ragn Toghøj Gaihede (næstformand) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2018-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af: En direktør og bestyrelsesformanden i forening, eller En direktør og næstformanden i forening, eller bestyrelsesformand og bestyrelsesnæstformanden i forening. (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-04-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 fjernes Bestyrelse: Poul Ege Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Dena A/S (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-27 fjernes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 tilføjes Bestyrelse: Bodil Borup Jakobsen (næstformand) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-03-09 fjernes Bestyrelse: Bodil Borup Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Ege Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-03-05 fjernes Bestyrelse: Ole Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Niels Møller Schlie (direktør) (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2017-03-06 fjernes Direktion: Ole Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 4, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-10 tilføjes Legale ejere: BODIL JAKOBSEN HOLDING ApS, T.P. HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-03-10 tilføjes Reelle ejere: Bodil Borup Jakobsen, Torben Petersen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2006-10-23 tilføjes Bestyrelse: Poul Ege Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-23 fjernes Bestyrelse: Kim Søgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-23 tilføjes Direktion: Ole Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-23 fjernes Direktion: Bodil Borup Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-08-05)
Den 2004-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 64, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at importere og sælge laboratorieudstyr til hospitaler, universiteter samt virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2004-08-03 tilføjes Vedtægter: 2004-08-03 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: Ole Christian Levin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Direktion: Bodil Borup Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ax-lab@ax-lab.dk (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)