Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ib Bolvig Hansen | 01.12.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.12.1994 | 30.06.1995 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Bolvig Damsholt | 20.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
René Bolvig Hansen | 24.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ib Bolvig Hansen | 01.12.1994 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Johannes Vøttrup | 01.12.1994 | 20.01.2021 | bestyrelse |
Anne Hansen | 01.12.1994 | 24.08.2020 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.12.1994 | 30.06.1995 | bestyrelse |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.12.1994 | 30.06.1995 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.12.1994 | 30.06.1995 | bestyrelse |