Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 17, 1463 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Navne: A. MISCHOU & CO'S EFTF. A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Skytte Petry (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Jørn Anker-Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Bestyrelse: Finn Jelling Jellingsø (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Bestyrelse: Per Gustafsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mørck-Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Bang (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opnå økonomisk udbytte ved køb og administration af faste ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-23 tilføjes Vedtægter: 2010-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Adolphsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Per Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Jens Stengaard Vase (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Skytte Petry (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Johanne Sølvhøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 tilføjes Bestyrelse: Emma Margrethe Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 fjernes Bestyrelse: Andreas Schjødt Henneberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Bang (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Bestyrelse: Svend Emil Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Bestyrelse: Mette Gjerløv (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Direktion: Jørn Anker-Svendsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-02 fjernes Direktion: Svend Emil Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-08-20 tilføjes Bestyrelse: Kurt Abildgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-20 fjernes Bestyrelse: Kirsten Kjersgaard Eskildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Andreas Nygaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Bestyrelse: Mette Gjerløv (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Bestyrelse: Jytte Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 fjernes Bestyrelse: Søren Vang Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-08 tilføjes Bestyrelse: Jytte Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Bestyrelse: Hans Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Direktion: Jørgen Erichsen Hoffmeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-11 fjernes Bestyrelse: Stinus Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 fjernes Bestyrelse: Poul Følsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 fjernes Direktion: Jørgen Peter Følsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 fjernes Revisor: Kirsten Kirkhoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 17, 1463 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Følsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Følsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Navne: A. MISCHOU & CO'S EFTF. A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Revisor: Kirsten Kirkhoff, REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1964-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)