Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Lynge Christensen | 09.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Lund Andersen | 20.12.1994 | 09.01.2006 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nataschia Lodal Lynge Mastrup | 29.04.2009 | bestyrelse |
Sabrina Lodal Lynge | 29.04.2009 | bestyrelse |
Lilian Lodal Christensen | 31.03.2008 | bestyrelse |
Erik Lynge Christensen | 20.12.1994 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Ringive Jespersen | 21.02.2002 | 29.04.2009 | bestyrelse |
Ena Nielsen | 20.12.1994 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Bent Lund Andersen | 20.12.1994 | 30.03.2006 | bestyrelse |