Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Søren Peter Elkjær | 20.12.1994 | 30.06.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Peter Elkjær | 28.05.1997 | 30.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Lægehuset Kornerups Vænge I/S (CVR 33919913) | Ophørt | 24.10.2011 | 01.10.2014 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
S.P.Elkjær ApS & A.K.Lauritsen I/S (CVR 31713900) | Ophørt | 01.01.2009 | 31.12.2014 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |