Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-01-20 fjernes Navne: GRUPPO SPORTIVO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 8, 2., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 fjernes Direktion: Palle Brøgger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-11 tilføjes Navne: GRUPPO SPORTIVO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4077 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Vedtægter: 1995-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliehøj 8, 2., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4077 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)