Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-06-17 fjernes Navne: DANPANELER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 15, 1. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Direktion: Thomas Haahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Revisor: RC AF 30/12 1999 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Stiftere: TORV 1 ApS NR. 12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Vedtægter: 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-09 tilføjes Navne: DANPANELER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Navne: TORV 1 ApS NR. 65 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Revisor: Kristen Skjødt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 15, 1. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Direktion: Oluf Bagge Hjortlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Navne: TORV 1 ApS NR. 65 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Revisor: Kristen Skjødt, RC AF 30/12 1999 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Stiftere: TORV 1 ApS NR. 12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)