Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Wulff Fog | 31.03.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Juhl | 14.03.2006 | 31.03.2021 | adm. dir |
Jan Cornelius Olesen | 30.09.1994 | 14.03.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Joseph Bentler | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Wulff Fog | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Juhl | 31.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Joseph Bentler | 01.02.2019 | 30.03.2021 | formand |
Ulrik Havsager | 08.12.2008 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Svend Olsen | 05.07.2007 | 08.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Ulrik Hansen | 10.01.2007 | 05.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Svend Olsen | 01.04.2006 | 10.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Poul Buck Eriksen | 30.09.1994 | 04.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Juhl | 30.09.1994 | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Cornelius Olesen | 30.09.1994 | 14.03.2006 | bestyrelsesmedlem |