Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lund Højfeldt | 28.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Thorvald Vagn Christensen | 11.10.2007 | 28.05.2010 | direktør |
Kurt Windahl Pedersen | 25.09.2003 | 11.10.2007 | direktør |
Niels Thorvald Vagn Christensen | 07.10.1994 | 25.09.2003 | direktør |