Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jæger Tolstrup Hansen | 14.09.1994 | 23.11.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Jæger Hansen | 01.06.2007 | 23.11.2007 | bestyrelse |
Lis Hansen | 01.06.2007 | 23.11.2007 | bestyrelse |
Britt Maria Jæger Tolstrup | 31.05.2003 | 01.03.2007 | bestyrelse |
Leif Behrend | 18.07.1996 | 20.03.2007 | bestyrelse |
Niels Jæger Tolstrup Hansen | 14.09.1994 | 23.11.2007 | bestyrelse |
Leni Maibritt Hansen | 14.09.1994 | 31.08.2002 | bestyrelse |
Harly Kristensen | 14.09.1994 | 28.06.1996 | formand |