Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Arne Hansen | 30.05.2007 | 13.07.2009 | direktion |
Poul Jørgen Nielsen | 27.02.2004 | 13.07.2009 | direktion |
Ole Louis Sørensen | 02.11.1994 | 18.11.2004 | direktion |
Poul Jørgen Nielsen | 02.11.1994 | 14.12.1994 | direktion |
Ole Nielsen | 02.11.1994 | 14.12.1994 | direktion |