Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 486, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-26 fjernes Navne: RENOMA RENGØRING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Stiftere: Kent Mikael Ipsen Mogensen, Inga-Lill Mogensen, ILAK-STAD AKTIEBOLAG, Hans-Jürgen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-04 fjernes Bestyrelse: Inga-Lill Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-04 fjernes Direktion: Kurt Peter Ipsen Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-30 fjernes Bestyrelse: Hans-Jürgen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-09 fjernes Revisor: HVIDEHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 486, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-19 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jürgen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Direktion: Kurt Peter Ipsen Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengørings-, servicevirksomhed og dermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-19 tilføjes Navne: RENOMA RENGØRING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Revisor: HVIDEHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Stiftere: Kent Mikael Ipsen Mogensen, Inga-Lill Mogensen, ILAK-STAD AKTIEBOLAG, Hans-Jürgen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Vedtægter: 1994-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)