Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 133, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 133, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2006-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 133, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2006-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-09-12 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2004-09-11 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2003-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2003-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ugiltvej 904, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-20 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-05-19 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ugiltvej 904, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Interessenter: Palle Lind Christensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1994-07-01 tilføjes Navne: LANDBRUG V/PALLE LIND CHRISTENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)