Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: aslak.persson@peugeot.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: K.W. BRUUN FORHANDLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Stiftere: K.W. Bruun Automotive A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Bestyrelse: Aslak Persson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 fjernes Direktion: Bo Roger Thunø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 fjernes Bestyrelse: Ulrik Lundsfryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: aslak.persson@peugeot.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Bestyrelse: Bo Roger Thunø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Bruun Mikkelstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Direktion: Bo Roger Thunø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Direktion: Thomas Bruun Mikkelstrup (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-21 tilføjes Bestyrelse: Aslak Persson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Lundsfryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 fjernes Bestyrelse: Hans Bruun Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Stiftere: K.W. Bruun Automotive A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Stiftere: K.W. Bruun Automotive A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-29 tilføjes Navne: K.W. BRUUN FORHANDLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 fjernes Navne: K. W. BRUUN & CO. FORHANDLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-29 tilføjes Vedtægter: 2002-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Thomas Bruun Mikkelstrup (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Direktion: Hans Bruun Petersen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bruun Mikkelstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 fjernes Bestyrelse: Ulrik Lundsfryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Hans Bruun Petersen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Direktion: Ulrik Lundsfryd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1998-03-16 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Lundsfryd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 fjernes Bestyrelse: Ole Hartvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Bestyrelse: Ole Hartvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Bestyrelse: Preben Laurits Stenkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-11-28 tilføjes Bestyrelse: Preben Laurits Stenkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Direktion: Ulrik Lundsfryd (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-11-28 tilføjes Navne: K. W. BRUUN & CO. FORHANDLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Stiftere: K.W. Bruun Automotive A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)