Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Dahl | 03.05.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Rokkjær | 05.12.1994 | 03.05.2010 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niklas Dahl | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Dahl | 25.10.2013 | bestyrelse |
Carsten Dahl | 19.12.2005 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Steen Christensen | 01.10.2017 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pia Hag Hansen | 25.10.2013 | 01.10.2017 | bestyrelse |
Aage Hag | 03.05.2010 | 01.10.2017 | bestyrelse |
Hans Henrik Kjølby | 07.01.1997 | 22.12.2010 | bestyrelse |
Erik Rokkjær | 05.12.1994 | 24.10.2013 | bestyrelse |
Susanne Lisbeth Rokkjær | 05.12.1994 | 19.12.2005 | bestyrelse |
Erik Bonde Nielsen | 05.12.1994 | 07.01.1997 | bestyrelse |