Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhavnen 35, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AL (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Erik Larsen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Stiftere: Erik Larsen, Børge Andersen, A/S LARSEN & ANDERSEN (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-26 fjernes Direktion: Erik Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-06-26 fjernes Legale ejere: Erik Larsen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Erik Larsen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Birthe Agnes Meilby Andersen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Birthe Agnes Meilby Andersen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Erik Larsen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Birthe Agnes Meilby Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-30 tilføjes Vedtægter: 2019-04-30 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-04-30 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhavnen 35, 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2006-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstefælledvej 16, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Direktion: Birthe Agnes Meilby Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-08 fjernes Direktion: Niels Hviid Meile (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2006-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2006-05-08 tilføjes Vedtægter: 2006-05-08 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1999-06-19 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AL (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1999-06-18 fjernes Navne: ApS LARSEN & ANDERSEN HOLDING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-18 tilføjes Direktion: Niels Hviid Meile (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-18 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Morten Halskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-29 fjernes Direktion: Børge Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstefælledvej 16, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Halskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-31 tilføjes Direktion: Børge Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-31 tilføjes Legale ejere: Erik Larsen, Birthe Agnes Meilby Andersen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 1994-10-31 tilføjes Navne: ApS LARSEN & ANDERSEN HOLDING (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Reelle ejere: Birthe Agnes Meilby Andersen, Erik Larsen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 1994-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 1994-10-31 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Stiftere: Erik Larsen, Børge Andersen, A/S LARSEN & ANDERSEN (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 1994-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-15)