Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Skivevej 89, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Bestyrelse: Poul Arne Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Direktion: Hartmut Walter Abl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 fjernes Navne: JH 23.10032 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Stiftere: Ib Boelslund Hansen, CONTRADE I MJØLBY AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Navne: JH 23.10032 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-09 fjernes Navne: SCANDIC TRAILER HOUSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af bestyrelsens formand sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Vedtægter: 1998-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Sand Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 fjernes Bestyrelse: Britta Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-20 tilføjes Navne: SCANDIC TRAILER HOUSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-19 fjernes Navne: CONTRADE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Bestyrelse: Bo Tage Roland Tagesson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-19 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skivevej 89, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-13 tilføjes Bestyrelse: Bo Tage Roland Tagesson (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Direktion: Hartmut Walter Abl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-13 tilføjes Navne: CONTRADE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Stiftere: Ib Boelslund Hansen, CONTRADE I MJØLBY AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)