Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Myllerup Madsen | 30.06.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Vingolf | 01.02.2008 | 30.06.2015 | direktør |
Niels Kås Christensen | 20.12.2004 | 31.07.2007 | adm. dir |
Johnny Christian Haahr | 28.04.2000 | 20.12.2004 | adm. dir |
Tommy Gundelund Jespersen | 27.10.1997 | 28.04.2000 | direktør |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 26.11.1996 | 27.10.1997 | direktør |
Helge Hassel | 12.07.1996 | 26.11.1996 | direktør |
Knud Andreas Frisenborg Marker | 01.10.1994 | 12.07.1996 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Manuel De Jesus Guerra | 01.06.2024 | formand |
Paul Steven McMichael | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Myllerup Madsen | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matthew Stokes Morrison | 16.07.2014 | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tom Jeffrey Zaiser | 01.05.2014 | 31.05.2024 | formand |
Gary Mark Spitz | 30.11.2012 | 01.05.2014 | formand |
Helle Vingolf | 01.02.2008 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Wood | 01.06.2007 | 30.11.2012 | formand |
Niels Kås Christensen | 26.05.2004 | 31.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Marco Cenisio | 26.05.2004 | 31.05.2007 | formand |
Craig A Rogerson | 31.05.2002 | 26.05.2004 | formand |
Johnny Christian Haahr | 28.04.2000 | 26.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
John P Murta | 16.04.1998 | 31.05.2002 | formand |
Geoffrey Eugene Meyer | 27.10.1997 | 16.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Edward Montgomery | 27.10.1997 | 16.04.1998 | formand |
Tommy Gundelund Jespersen | 11.03.1997 | 28.04.2000 | næstformand |
Poul Plougmann | 11.03.1997 | 27.10.1997 | formand |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 26.11.1996 | 27.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Eric Søe Rylberg | 26.11.1996 | 11.03.1997 | formand |
Helge Hassel | 12.07.1996 | 26.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
John René Frederiksen | 01.10.1994 | 26.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ørsted | 01.10.1994 | 26.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Mikkelsen | 01.10.1994 | 26.11.1996 | formand |
Knud Andreas Frisenborg Marker | 01.10.1994 | 12.07.1996 | bestyrelsesmedlem |