Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaare Brun Jørgensen | 01.10.1994 | 31.07.1997 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.10.1994 | 26.06.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Birkbo | 01.10.1994 | 05.03.1996 | bestyrelse |
Kaare Brun Jørgensen | 01.10.1994 | 05.03.1996 | bestyrelse |
Jens Ole Stilling | 01.10.1994 | 05.03.1996 | bestyrelse |
Henning Løve Østerbye | 01.10.1994 | 05.03.1996 | formand |