Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Navne | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-06-23 tilføjes Reelle ejere: Frederik Munk Klausen, Tine Munk Selander (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Laurits Peter Klausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten 9, 4571 Grevinge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten 9, 4571 Grevinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Legale ejere: CCCM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-19)
Den 1998-04-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Revisor: ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET TREKANTEN HERRESTRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 fjernes Navne: VICH 4141 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-04 tilføjes Vedtægter: 1995-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten 9, 4571 Grevinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Bestyrelse: Laurits Peter Klausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Navne: VICH 4141 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1994-10-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)