Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Hovedbranche | Formål | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Bestyrelse: Edvard Nuummiu Heilmann Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-29 fjernes Bestyrelse: Anesofie NukâraK' Heilmann Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-29 fjernes Revisor: Steen Overgaard (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-03 tilføjes Bestyrelse: Alexander Nuka Heilmann Olesen (formand) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 fjernes Bestyrelse: Natalie Paninnguaq Heilmann Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2014-04-30 tilføjes Bestyrelse: Natalie Paninnguaq Heilmann Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: Frank Remi Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 tilføjes Revisor: Steen Overgaard (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2003-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og detailvirksomhed og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2003-09-21 tilføjes Vedtægter: 2003-09-21 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 tilføjes Bestyrelse: Frank Remi Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-10 fjernes Bestyrelse: Per Saksager (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-10 tilføjes Bestyrelse: Bent Bøgh Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-10 fjernes Bestyrelse: Michael Sloth Højgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-25 tilføjes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Sloth Højgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-29 fjernes Bestyrelse: Ole Horsfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Horsfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-12 tilføjes Direktion: Svend Give Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1994-10-12 tilføjes Legale ejere: Svend Give Olesen (offentliggjort 2023-03-07)
Den 1994-10-12 tilføjes Navne: BUTIK NATALIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Reelle ejere: Svend Give Olesen (offentliggjort 2023-03-07)
Den 1994-10-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1994-10-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1994-10-12 tilføjes Stiftere: Svend Give Olesen, Ole Horsfeldt, Anesofie NukâraK' Heilmann Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)