Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-11-03 fjernes Navne: Z-TV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 7, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udsendelse, produktion og salg af TV- og radioprogrammer, annonce- og reklamevirksomhed, underholdnings- og teatervirksomhed, nyhedsformidling, telekommunikation, undervisnings- og uddannelsesvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet skal også eje og forvalte aktier og andre værdipapirer samt drive finansiering og leasing af kapitalgoder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-24 tilføjes Vedtægter: 1998-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 fjernes Bestyrelse: Per Anders Törnberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 fjernes Direktion: Loui Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 tilføjes Navne: Z-TV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 fjernes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 fjernes Navne: HCS 65 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 7, 1256 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Bestyrelse: Per Anders Törnberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Navne: HCS 65 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Revisor: HVR A/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)