Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heine Dalsgaard | 01.12.2007 | 15.10.2009 | direktion |
Lars Aagaard Nielsen | 01.08.2007 | 15.10.2009 | direktion |
Carsten Bjerg | 16.11.2006 | 15.10.2009 | adm. dir |
Carsten Bjerg | 16.11.2006 | 16.11.2006 | adm. dir |
Søren Østergaard Sørensen | 01.01.2003 | 15.10.2009 | direktion |
Jens Jørgen Madsen | 01.01.2003 | 16.11.2006 | adm. dir |
Carlo Domenico Prola | 01.01.2002 | 15.10.2009 | direktion |
Niels Due Jensen | 06.10.1994 | 31.12.2002 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingelise Mose Bogason | 22.09.2009 | 15.10.2009 | bestyrelse |
Christine Bosse | 14.03.2005 | 30.03.2009 | bestyrelse |
Niels Due Jensen | 11.03.2003 | 15.10.2009 | formand |
Lars Kolind | 11.03.2003 | 15.10.2009 | næstformand |
Hans Christian Hyldelund | 26.09.1996 | 14.03.2005 | bestyrelse |
Thomas Asger Lund | 06.10.1994 | 15.10.2009 | bestyrelse |
Niels Christian Nielsen | 06.10.1994 | 15.10.2009 | bestyrelse |
Ervin Oszkar Detrekoy | 06.10.1994 | 26.09.1996 | bestyrelse |
Einar Nicolaisen Møller | 06.10.1994 | 26.09.1996 | formand |