Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1986-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: A.M. HANSEN AF 13/9 1972 ApS. (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Hansens Vej 1, 6670 Holsted (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Bestyrelse: Anna Birgitte Ipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Direktion: Anna Birgitte Ipsen (direktion) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Legale ejere: Anna Birgitte Ipsen, Kai Preben Hansen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Navne: JØRGEN HANSEN LEASING A/S (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-01-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-28 tilføjes Bestyrelse: Per Borup Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2014-02-28 fjernes Bestyrelse: Johannes Ipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Bestyrelse: Johannes Ipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Bestyrelse: Anna Mary Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Direktion: Anna Birgitte Ipsen (direktion) (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2011-11-21 fjernes Direktion: Anna Mary Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Hansens Vej 1, 6670 Holsted (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Hansens Vej 1, 6670 Holsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-24 tilføjes Legale ejere: Anna Birgitte Ipsen, Kai Preben Hansen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1994-09-19 fjernes Revisor: ES-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Revisor: ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Revisor: ES-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1977-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og udlejning af fast ejendom og maskiner (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1977-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1977-10-01 tilføjes Vedtægter: 1977-10-01 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Hansens Vej 1, 6670 Holsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Bestyrelse: Anna Mary Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-22 tilføjes Direktion: Anna Mary Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Navne: JØRGEN HANSEN LEASING A/S (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Revisor: ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1966-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-22)