Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aksel Frederiksen | 03.10.1984 | 25.08.1998 | direktion |
Jack Bang Kofoed | 03.10.1984 | 30.12.1993 | direktion |
Christian Simony | 03.10.1984 | 20.08.1993 | direktion |
Adam Slisz | 03.10.1984 | 06.02.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Skjødt | 03.10.1984 | 25.08.1998 | bestyrelse |
Ib Sørensen | 03.10.1984 | 25.08.1998 | bestyrelse |
Niels Brockenhuus-Schack | 03.10.1984 | 25.08.1998 | formand |
Keld Fuhr | 03.10.1984 | 25.08.1998 | næstformand |
Christian Simony | 03.10.1984 | 20.08.1993 | bestyrelse |
Gert Ole Blach | 03.10.1984 | 22.02.1990 | bestyrelse |
Jørgen Andersen | 03.10.1984 | 06.02.1989 | bestyrelse |
Poul John Hermansen | 03.10.1984 | 06.02.1989 | formand |
Christian Simony | 03.10.1984 | 06.02.1989 | næstformand |