Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Bibranche | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Bestyrelse: Peder Christian Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2015-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: Iben Konge (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-12-29 fjernes Legale ejere: Erik Konge (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-12-17 tilføjes Vedtægter: 2023-12-17 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: gartnernes.varmeforsyning.28a@gmail.com (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 28, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 43, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-30 tilføjes Legale ejere: Bende Kildegaard Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Lars Adler Jensen (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-05-28 tilføjes Direktion: Claus Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-28 fjernes Direktion: Lars Adler Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-28 fjernes Bestyrelse: Lars Adler Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-06 tilføjes Bestyrelse: Vagn Børge Kætbak Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-04-06 fjernes Bestyrelse: Erik Konge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 43, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jenni Kochen (formand) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Bestyrelse: Jenni Kochen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Lars Adler Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Ole Maare (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 21, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-11 tilføjes Legale ejere: GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-06-27 tilføjes Legale ejere: BIO-VIN ApS (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2013-06-27 fjernes Legale ejere: Lotte Lene Svendsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 2013-05-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Toft Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-18 fjernes Bestyrelse: Sten Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-29 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2011-11-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 21, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at undersøge mulighederne for opførelse af et decentralt gasmotorfyret kraftvarmeanlæg, at stå som bygherre for projektet af samme samt senere drift af nævnte anlæg. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 194.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Vedtægter: 2008-06-30 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2008-05-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 tilføjes Bestyrelse: Sten Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Knud Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Revisor: R2 REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 tilføjes Revisor: R2 REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 fjernes Revisor: Jens Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Adler Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2003-05-28 fjernes Bestyrelse: Erik Toft Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 255.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jenni Kochen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-30 fjernes Bestyrelse: Lars Adler Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-30 tilføjes Bestyrelse: Knud Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-30 fjernes Bestyrelse: Hasse Greiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-18 tilføjes Legale ejere: Lotte Lene Svendsen (offentliggjort 2020-01-19)
Den 1995-03-17 tilføjes Navne: GARTNERNES VARMEFORSYNING I VEMMEDRUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1880 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 268.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-16 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-16 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Legale ejere: Lars Adler Jensen, Erik Konge, Lis Rasmussen, Erik Toft Pedersen, Vagn Børge Kætbak Larsen, Claus Christensen, Peder Christian Pedersen, Jenni Kochen (offentliggjort 2022-10-11)
Den 1994-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1880 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Jens Peter Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)