Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1993-04-27 fjernes Navne: DANMARKS BELÆSSEDE VOGNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasbygade 10-12, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Revisor: A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Bestyrelse: Erik Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-25 fjernes Direktion: Leif Wigen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-11 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-11 fjernes Revisor: REVISIONS-AKTIESELSKABET AF 1/9 1965 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive godstransport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-07 tilføjes Vedtægter: 1987-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasbygade 10-12, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Direktion: Leif Wigen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Navne: DANMARKS BELÆSSEDE VOGNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Revisor: REVISIONS-AKTIESELSKABET AF 1/9 1965, A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)