Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-03-25 fjernes Navne: FENCON DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7-11, 2400 København NV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Bestyrelse: Lise Vivi Fennet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Direktion: Niels Herman Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Revisor: Hans Munkebo Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Stiftere: Niels Herman Fennet, Lise Vivi Fennet, Jesper Sander Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Direktion: Jesper Sander Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoravej 7-11, 2400 København NV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Bestyrelse: Lise Vivi Fennet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Direktion: Jesper Sander Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, entrepenørvirksomhed samt hermed beslægtede virksomheder, herunder kapitalinteresser i sådanne virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Navne: FENCON DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Revisor: Hans Munkebo Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Stiftere: Niels Herman Fennet, Lise Vivi Fennet, Jesper Sander Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlmmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Vedtægter: 1994-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)