Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 10, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: TOFTEGAARD LANDBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Direktion: Jens Anker Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug samt svineproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Navne: TOFTEGAARD LANDBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Vedtægter: 2011-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 fjernes Navne: PØELGÅRDEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 10, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Trolddalsvej 7, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-19 tilføjes Direktion: Jens Anker Bøje (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Direktion: Preben Fastrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 fjernes Bestyrelse: Erik Duus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: Østjysk Landbrugsrådgivning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-11-24 tilføjes Navne: PØELGÅRDEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-23 fjernes Navne: PBH NR. 22.713 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-23 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trolddalsvej 7, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Duus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.713 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann, Østjysk Landbrugsrådgivning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)