Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jens Kaas | 05.09.1994 | |
Nils Christiansen | 05.09.1994 | |
Ole Christian Terney | 05.09.1994 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Grøsfjeld Holding ApS (CVR 44711346) | NORMAL | 01.05.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Elaine Holding ApS (CVR 42378453) | NORMAL | 01.06.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
KRAMME HOLDING ApS (CVR 32659489) | NORMAL | 15.12.2009 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Christian Blok Poulsen Holding ApS (CVR 38250264) | 01.01.2017 | 01.06.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
BIRGITTE SØGAARD LA COUR HOLDING ApS (CVR 28842198) | 01.08.2005 | 01.01.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Morten Güllich | 01.04.2001 | 01.05.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |