Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-20 tilføjes Legale ejere: HOXOH ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel, industri, investeringsvirksomhed og landbrug. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Vedtægter: 2011-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Bestyrelse: Lars Melchior Kongsted Kjeldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2010-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkevænget 8, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-04-23 tilføjes Navne: DUEMOSEGÅRD ApS (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2010-04-22 fjernes Navne: BLUE VENTURE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2010-07-20)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevænget 8, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Storkevænget 8, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Lauge Faurschou Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jakob Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Morten Oxenbøll Pontoppidan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 16.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storkevænget 8, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Oxenbøll Pontoppidan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-01 tilføjes Direktion: James Thomas Ross Jackson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Navne: BLUE VENTURE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Reelle ejere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1994-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1994-07-01 tilføjes Revisor: Lauge Faurschou Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Stiftere: James Thomas Ross Jackson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)