Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-10-21 fjernes Navne: VOGNMAND TAGE LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnerupvej 32, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Direktion: Tage Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Revision 88 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Stiftere: ALOKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HENRIK HOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Revision 88 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 tilføjes Navne: VOGNMAND TAGE LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Navne: JACKPOT 43 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af vognmandsvirksomhed samt handel, investering, industri og servicevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-14 tilføjes Vedtægter: 1994-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnerupvej 32, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen Mørch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Navne: JACKPOT 43 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Revisor: GIDEON-THOMAS REVISION ApS, REVISIONSFIRMAET HENRIK HOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Stiftere: ALOKON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)