Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Steen Dudek | 01.10.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bent Obelitz Rode | 15.09.2016 | 27.10.2016 | direktør |
Steen Kirt | 15.09.2016 | 27.10.2016 | direktør |
Flemming Hynkemejer | 01.07.2009 | 01.10.2011 | adm. dir |
Peter Michael Ib Ibsen | 01.08.2007 | 01.07.2009 | adm. dir |
Jørgen Nielsen | 16.10.2000 | 26.06.2009 | direktør |
Niels Ulrich Lindholm | 28.09.2000 | 16.10.2000 | direktør |
John Jensen | 24.02.1997 | 01.08.2007 | adm. dir |
Hemming Raun | 01.08.1994 | 11.03.1998 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1994 | 13.12.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Stormly | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Møller | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Svejgaard | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michel Daniel Roger Jumeau | 01.11.2022 | formand |
Jannich Christian Vejby Jensen | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert Rene Dogonowski | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nørgaard Brandt | 01.01.2023 | 01.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Danum | 16.04.2020 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kent Vig | 15.11.2017 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Albert Pfisterer | 16.07.2017 | 31.10.2022 | formand |
Christian Liversidge Duer | 01.07.2017 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Albert Pfisterer | 01.07.2017 | 15.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Søgård Bering Kristensen | 06.02.2017 | 01.07.2017 | formand |
Ulrik Laudrup Bølling | 19.01.2017 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Steen Kirt | 14.09.2016 | 15.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Mortensen | 29.04.2016 | 16.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
René Brøchner | 30.03.2015 | 29.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christina Bisgaard Laursen | 09.04.2014 | 19.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schleidt | 01.10.2013 | 06.02.2017 | formand |
Carsten Dilling | 26.06.2013 | 01.10.2013 | formand |
Per Sandberg | 04.06.2013 | 15.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Moesgård | 04.06.2013 | 09.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lippert | 04.06.2013 | 26.06.2013 | formand |
Bo Hansen | 29.05.2012 | 27.09.2016 | suppleant |
Ken Lynggaard | 09.05.2008 | 30.06.2008 | suppleant |
Ann-Mari Riisgaard | 09.05.2008 | 31.05.2008 | suppleant |
Mads Arnbjørn Rasmussen | 28.01.2008 | 04.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hynkemejer | 11.01.2005 | 28.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Holm Petersen | 14.04.2004 | 15.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Boye Larsen | 14.04.2004 | 09.05.2008 | suppleant |
Svend Erik Høedt Larsen | 05.04.2002 | 16.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Børge Bundgaard Nielsen | 05.04.2002 | 09.05.2008 | suppleant |
Connie Alminde | 05.04.2002 | 14.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ulrich Lindholm | 28.09.2000 | 04.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Breining | 01.01.2000 | 04.06.2013 | formand |
Jørgen Michaelsen | 01.01.2000 | 11.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Steen Grønning Dørge | 22.04.1999 | 28.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Claus Peter Jeppesen | 05.10.1998 | 01.01.2000 | formand |
Lene Strømkjær | 05.10.1998 | 22.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Andkær Pedersen | 05.10.1998 | 22.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Freddie Fjeldsted | 24.02.1997 | 30.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Finn Søndergaard | 24.02.1997 | 01.01.2000 | næstformand |
Niels Rasmussen | 24.02.1997 | 05.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lars Torpe Christoffersen | 28.01.1997 | 24.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Finn Boisen | 22.02.1996 | 24.02.1997 | formand |
Peter Aarby | 01.08.1994 | 24.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Breum | 01.08.1994 | 28.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lindegaard | 01.08.1994 | 22.02.1996 | formand |
Hemming Raun | 01.08.1994 | 25.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Galst | 01.08.1994 | 13.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1994 | 13.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1994 | 13.12.1994 | formand |