Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Svendsen | 08.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Eyrich Høgh | 17.02.1998 | 29.05.1998 | direktion |
Erling Borcher | 08.08.1994 | 11.01.1995 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Madsen | 09.10.2012 | bestyrelse |
Lise Eyrich Høgh | 08.08.1994 | bestyrelse |
Peter Svendsen | 08.08.1994 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gerald Søren Kenner | 29.05.1998 | 09.10.2012 | bestyrelse |