Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hardy Thøgersen | 01.08.2002 | 30.05.2008 | adm. dir |
Anders Olesen | 02.11.2001 | 01.08.2002 | direktør |
Annegrete Lynggaard | 31.10.2000 | 02.11.2001 | direktion |
Poul Erik Tarp | 03.09.1999 | 31.10.2000 | direktør |
Peter Adam Frederik Trampe | 30.04.1996 | 03.09.1999 | direktion |
Eric Søe Rylberg | 12.09.1994 | 30.04.1996 | direktion |
Erling Borcher | 08.08.1994 | 12.09.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Ziegler | 06.07.2004 | 30.05.2008 | formand |
Hardy Thøgersen | 01.08.2002 | 30.05.2008 | bestyrelse |
Anders Olesen | 02.11.2001 | 01.08.2002 | bestyrelse |
Annegrete Lynggaard | 31.10.2000 | 30.05.2008 | bestyrelse |
Jørgen Frost | 31.10.2000 | 06.07.2004 | formand |
Søren Pontoppidan | 24.08.2000 | 02.11.2001 | bestyrelse |
Elvar Vinum | 03.02.2000 | 01.03.2000 | formand |
Poul Erik Tarp | 31.10.1996 | 31.10.2000 | bestyrelse |
Peter Adam Frederik Trampe | 30.04.1996 | 14.04.1997 | bestyrelse |
Eric Søe Rylberg | 12.09.1994 | 31.10.1996 | bestyrelse |
Erik Reitzel | 12.09.1994 | 09.09.1996 | bestyrelse |
Axel Lejrskov | 12.09.1994 | 09.09.1996 | formand |
Jan Berg | 08.08.1994 | 03.02.2000 | formand |
Erling Borcher | 08.08.1994 | 12.09.1994 | bestyrelse |
Jørgen Boe | 08.08.1994 | 12.09.1994 | bestyrelse |
Kurt Skovlund | 08.08.1994 | 12.09.1994 | formand |